Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alberto Fluvi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alberto Fluvi
Nasce a Empoli (Firenze) il 9 ottobre 1958
Diploma di liceo scientifico; Dipendente di azienda privata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
147
Progetti di legge presentati
|
823
Atti di indirizzo e controllo
|
398
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
Segretario dal 25 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
11
2002
16
2003
19
2004
22
2005
15
2006
13
2007
2
2008
22
2009
4
2010
9
2011
9
2012
5