Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aldo Aniasi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aldo Aniasi
Nasce a Palmanova (Udine) il 31 maggio 1921
Deceduto il 27 agosto 2005
Pubblicista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
399
Progetti di legge presentati
|
431
Interventi
|
5
Bibliografia del Parlamento
|
262
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (87)
Altro firmatario (175)
Hai trovato 262 risultati
pagina
1
di 18
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00038 presentata da FERRARI MARTE (PSI) in data 19760729
INTERPELLANZA 2/00017 presentata da DI VAGNO (PSI) in data 19760810
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00074 presentata da LABRIOLA (PSI) in data 19760811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00573 presentata da COLUCCI (PSI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00935 presentata da SARTI ARMANDO (PCI) in data 19761027
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00009 presentata da SARTI ARMANDO (PCI) in data 19761028
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00304 presentata da ANIASI (PSI) in data 19761029
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00430 presentata da MANCA ENRICO (PSI) in data 19761125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00527 presentata da CRAXI (PSI) in data 19761215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01420 presentata da COLUCCI (PSI) in data 19761217
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01494 presentata da ANIASI (PSI) in data 19770110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01623 presentata da LO BELLO (DC) in data 19770119
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00862 presentata da ANIASI (PSI) in data 19770316
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02182 presentata da ACCAME (PSI) in data 19770328
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00958 presentata da ACCAME (PSI) in data 19770405
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1976
18
1977
24
1978
9
1979
31
1980
11
1981
10
1982
1
1983
17
1984
34
1985
20
1986
22
1987
63
1988
25
1989
15
1990
13
1991
15
1992
43
1993
28