Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aldo Bassi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aldo Bassi
Nasce a Trapani (Sicilia) il 24 maggio 1920
Deceduto il 6 marzo 2004
Laurea in scienze politiche e sociali.
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
91
Progetti di legge presentati
|
105
Atti di indirizzo e controllo
|
141
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 3 marzo 1971 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
9
1965
5
1966
6
1967
6
1971
5
1972
8
1973
4
1974
2
1975
4
1976
8
1977
8
1978
3
1979
1
1980
5
1981
9
1982
2
1983
3