Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aldo Moro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aldo Moro
Nasce a Maglie (Lecce) il 23 settembre 1916
Deceduto il 9 maggio 1978
Laurea in giurisprudenza; docente universitario.
Presidente del Consiglio
I Governo Moro (04.12.1963 - 22.07.1964)
II Governo Moro (22.07.1964 - 23.02.1966)
III Governo Moro (23.02.1966 - 24.06.1968)
IV Governo Moro (23.11.1974 - 12.02.1976)
V Governo Moro (12.02.1976 - 29.07.1976)
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
18
Incarichi di governo
|
235
Progetti di legge presentati
|
354
Interventi
|
Organi parlamentari
Assemblea Costituente
Commissione per la costituzione
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Prima sottocommissione
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Comitato di redazione
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sulle nuove formule di giuramento
Segretario dal 10 dicembre 1946 al 31 gennaio 1948
Membro dal 10 dicembre 1946 al 31 gennaio 1948
Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni
Membro dal 7 luglio 1947 al 31 gennaio 1948
I Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per il regolamento
Membro dal 8 maggio 1948 al 27 maggio 1948
Membro dal 6 agosto 1951 al 24 giugno 1953
II Commissione rapporti con l'estero, compresi gli economici - colonie
Membro dal 11 giugno 1948 al 24 giugno 1953
VI Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 1 luglio 1950 al 24 giugno 1953
Sostituisce:
Vito Giuseppe Galati
Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale
Membro dal 27 luglio 1951 al 1 luglio 1952
Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti relativi alla corte costituzionale (n.469 e 1292)
Membro dal 25 settembre 1952 al 18 dicembre 1952
II Legislatura della Repubblica italiana
Giunta del regolamento
Membro dal 26 giugno 1953 al 6 luglio 1955
II Commissione rapporti con l'estero, compresi gli economici - colonie
Membro dal 1 luglio 1953 al 6 luglio 1955
VI Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 1 luglio 1953 al 6 luglio 1955
III Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1959
Membro dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963
VIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Membro dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1962
IV Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 dicembre 1963
V Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri, emigrazione
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Presidente dal 11 luglio 1972 al 7 luglio 1973
VII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri, emigrazione
Membro dal 5 luglio 1976 al 9 maggio 1978
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1950
1
1951
2
1952
4
1953
6
1954
4
1955
10
1956
37
1957
25
1958
17
1964
16
1965
13
1966
10
1967
5
1968
10
1969
3
1970
6
1971
21
1972
4
1973
8
1974
16
1975
11
1976
6