Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aldo Moro
/
III Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aldo Moro
Nasce a Maglie (Lecce) il 23 settembre 1916
Deceduto il 9 maggio 1978
Laurea in giurisprudenza; docente universitario.
Presidente del Consiglio
I Governo Moro (04.12.1963 - 22.07.1964)
II Governo Moro (22.07.1964 - 23.02.1966)
III Governo Moro (23.02.1966 - 24.06.1968)
IV Governo Moro (23.11.1974 - 12.02.1976)
V Governo Moro (12.02.1976 - 29.07.1976)
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
Elezioni di domenica 25 maggio 1958
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 05 giugno 1958 , con convalida del 18 dicembre 1958
Eletto nella circoscrizione BARI con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963
Gruppi
|
1
Incarichi di governo
|
14
Progetti di legge presentati
|
10
Interventi
|
Organi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1959
Membro dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963
Membro dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1962
1
Immagini
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1958
14