Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessandro Bergamo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessandro Bergamo
Nasce a Scalea (Cosenza) il 6 gennaio 1951
Laurea in medicina e chirurgia, spec. odontoiatria; medico chirurgo odontoiatra
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
208
Progetti di legge presentati
|
671
Atti di indirizzo e controllo
|
12
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo
Vicepresidente dal 6 dicembre 1994 al 31 marzo 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Vicepresidente dal 12 giugno 1996 al 9 agosto 1996
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Vicepresidente dal 10 agosto 1996 al 27 luglio 1998
Vicepresidente dal 28 luglio 1998 al 10 ottobre 2000
Vicepresidente dal 11 ottobre 2000 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1994
28
1995
45
1996
46
1997
41
1998
17
1999
26
2000
5