Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessandro Bianchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessandro Bianchi
Nasce a Oneglia (Imperia) il 6 giugno 1822
Deceduto a Torino il 18 agosto 1875
Sindaco di Oneglia (Imperia)
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 15 novembre 1875
19
Interventi e citazioni
IV Legislatura del Regno di Sardegna
Sessione 2
Osservazioni intorno ad una questione concernente la ferrovia da Alessandria a Valenza,
pp. 571
per determinare una seduta straordinaria onde deliberare sull'accertamento del numero dei deputati impiegati,
pp. 767
parla nella discussione del bilancio 1851 per gli affari esteri, categoria 17, Corrieri ,
pp. 997
del progetto di legge sulla privativa postale articolo settimo,
pp. 1735
vota contro la categoria 5 del bilancio attivo,
pp. 1851
pp. 2246
prende parte alla discussione della tariffa doganale,
pp. 2453
pp. 2541
vota contro il paragrafo 2 dell'unico articolo del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla stampa,
pp. 4161
VI Legislatura del Regno di Sardegna
Sessione 1
La sorte lo destina membro della deputazione per complire S. M. il primo dell'anno
pp. 157
discussione sul'a sua elezione
pp. 280
convalidamento di essa
pp. 282
vota per la discussione degli articoli del progetto di legge relativo alla cospirazione contro la vita dei sovrani stranieri
pp. 1361
chiede un congedo
pp. 1943
vota contro il primo paragrafo dell'articolo 1 del disegno di legge per un prestito di 40 milioni
pp. 1957
XI Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Presta giuramento
pp. 12
approvazione della di lui elezione
pp. 14
pp. 1888
pp. 2711
Sessione 2
Domanda congedi
pp. 597
pp. 5568
pp. 7256
XII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Convalidazione della sua elezione
pp. 522
chiede l'urgenza sopra una petizione
pp. 3193
annunzio della sua morte, e parole del presidente
pp. 4428
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
Regno d'Italia
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876