Nasce
a
Ferrara
il
4 maggio 1958
Laurea in scienze agrarie, Dottorato di ricerca in entomologia agraria, Diploma in fitopatologia; Ricercatore universitario, Direttore generale presso l'ARPA Emilia Romagna
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
Proclamato il 22 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nella circoscrizione EMILIA-ROMAGNA
per la lista PARTITO DEMOCRATICO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013