Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessandro Casalini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessandro Casalini
Nasce a Rovigo il 28 agosto 1839
Deceduto a Roma il 17 marzo 1921
Laurea in Ingegneria; Ingegnere
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 18 marzo 1921
AP, Senato del Regno, Discussioni, 17 marzo 1921
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
26
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900