Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessandro Ruben
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessandro Ruben
Nasce a Roma (Lazio) il 14 ottobre 1966
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
22
Progetti di legge presentati
|
53
Atti di indirizzo e controllo
|
14
Interventi
|
Organi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 21 maggio 2008 al 15 settembre 2010
Capogruppo dal 8 settembre 2010 al 15 settembre 2010
Delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare della nato
Membro dal 24 giugno 2008 al 5 luglio 2013
Gruppo parlamentare di collaborazione italo-statunitense
Presidente dal 30 gennaio 2010 al 14 marzo 2013
Membro dal 30 gennaio 2010 al 14 marzo 2013
Collegio d'appello
Membro dal 4 marzo 2010 al 14 marzo 2013
IV Commissione (difesa)
Membro dal 15 settembre 2010 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2008
1
2009
5
2010
5
2011
9
2012
2