Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessandro Tessari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessandro Tessari
Nasce a Rimini (Emilia-Romagna) il 30 marzo 1942
Laurea in filosofia; funzionario di partito.
Organi parlamentari
|
120
Progetti di legge presentati
|
2133
Atti di indirizzo e controllo
|
407
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 25 maggio 1972 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
PARTITO RADICALE
Membro dal 8 maggio 1979 (PARTITO RADICALE )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO RADICALE
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO RADICALE )
Segretario dal 20 agosto 1979 (PARTITO RADICALE )
Vicepresidente dal 8 gennaio 1982 (PARTITO RADICALE )
IX Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO RADICALE
Membro dal 2 ottobre 1986 (PARTITO RADICALE )
X Legislatura della Repubblica italiana
FEDERALISTA EUROPEO
Membro dal 10 luglio 1990 (FEDERALISTA EUROPEO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1972
4
1973
11
1974
5
1975
3
1976
7
1977
8
1978
1
1979
18
1980
21
1981
6
1982
12
1983
5
1986
1
1987
1
1990
4
1991
13