Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alfonso Bonafede
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alfonso Bonafede
Nasce a Mazara Del Vallo (Trapani) il 2 luglio 1976
Dottorato di ricerca in Diritto Privato, Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
228
Progetti di legge presentati
|
450
Atti di indirizzo e controllo
|
316
Interventi
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Vicepresidente dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Vicepresidente dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Collegio d'appello
Membro dal 26 giugno 2013 al 22 marzo 2018
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 21 giugno 2018 al 27 giugno 2022
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 27 giugno 2022 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
35
2014
15
2015
24
2016
14
2017
17
2018
16
2019
51
2020
37
2021
19