Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alfonso Vastarini Cresi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alfonso Vastarini Cresi
Nasce a L'Aquila il 9 ottobre 1839
Deceduto a Napoli il 24 dicembre 1902
Marchese; Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Organi parlamentari
|
9
Progetti di legge presentati
|
95
Interventi e citazioni
pagina
1
di 5
XII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Convalidamento della sua elezione
pp. 24
combatte la proposta fatta dalla Giunta per un'inchiesta sull'elezione dell'onorevole Carcani a Corato - Trani
pp. 611
raccomanda la sistemazione delia strada Marsicana
pp. 1947
combatte la proposta per l'autorizzazione di procedere contro l'onorevole Toscanelli
pp. 2072
presenta un voto motivato nella discussione dei provvedimenti di pubblica sicurezza
pp. 4289
parla per un appello al regolamento
pp. 5464
Sessione 2
Parla in favore del progetto per abolire il giuramento religioso
pp. 545
intorno ad una petizione
pp. 584
all'elezione del collegio di Levanto (Farina)
pp. 598
si dà lettura d'un suo progetto concernente un sussidio a certi religiosi
pp. 706
XIII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Si convalida la sua elezione
pp. 24
rivolge alcune domande al ministro di pubblica istruzione intorno al collegio asiatico di Napoli
pp. 335
pp. 336
pp. 337
parla in favore delia convalidazione dell'elezione dell'onorevole Sforza - Cesarini nel collegio d'Albano
pp. 1952
pp. 1958
Sessione 2
È riconfermato membro della Giunta per le elezioni
pp. 29
si dà lettura di una proposta di legge per modificazioni alla legge sulla pubblica sicurezza
pp. 1395
la svolge
pp. 1991
fa alcune osservazioni in seguito alia comunicazione dell'esito del procedimento iniziato contro il deputato Alario
pp. 2831
mozione d'ordine
pp. 5141
sostiene l'avviso della minoranza della Giunta sull'elezione del collegio di Àlbenga
pp. 5604
rieletto e proclamato commissario per le elezioni
pp. 5709
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
Progetti di legge presentati
1876
1
1878
2
1881
1
1893
2