Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alfredo De Poi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alfredo De Poi
Nasce a Perugia (Umbria) il 7 novembre 1945
Deceduto il 17 agosto 2010
Laurea in giurisprudenza
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
104
Progetti di legge presentati
|
27
Atti di indirizzo e controllo
|
90
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Segretario dal 27 luglio 1976 al 26 luglio 1978
Segretario dal 27 luglio 1978 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Membri dell’assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Presidente dal 29 gennaio 1980 al 11 luglio 1983
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
4
1977
8
1978
7
1979
27
1980
20
1981
20
1982
15
1983
3