Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Altiero Spinelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Altiero Spinelli
Nasce a Roma (Lazio) il 31 agosto 1907
Deceduto il 23 maggio 1986
Pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
40
Atti di indirizzo e controllo
|
25
Interventi
|
9
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
3
1978
1
1979
4