Deputati
Altiero Spinelli
Nasce
a
Roma
(Lazio)
il
31 agosto 1907
Deceduto il 23 maggio 1986
Pubblicista.
VII Legislatura della Repubblica italiana (05.07.1976 - 19.06.1979)
- Elezioni di domenica 20 giugno 1976 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 02 luglio 1976 , con convalida del 24 novembre 1976
Eletto
nella circoscrizione ROMA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 19 giugno 1979