Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Borri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Borri
Nasce a Parma (Emilia-Romagna) il 13 luglio 1935
Deceduto il 7 agosto 2003
Laurea in giurisprudenza; notaio
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
447
Progetti di legge presentati
|
224
Atti di indirizzo e controllo
|
58
Interventi
|
5
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 12 luglio 1983 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
XI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO
Membro dal 30 aprile 1992 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
Membro dal 27 gennaio 1994 (DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1976
15
1977
16
1978
7
1979
23
1980
19
1981
11
1982
16
1983
36
1984
25
1985
9
1986
18
1987
93
1988
25
1989
17
1990
16
1991
27
1992
56
1993
18