Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Geremicca
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Geremicca
Nasce a Napoli (Campania) il 3 giugno 1933
Deceduto il 4 maggio 2011
Giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
111
Progetti di legge presentati
|
120
Interventi
|
557
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (101)
Altro firmatario (456)
Hai trovato 557 risultati
pagina
1
di 38
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00117 presentata da VIGNOLA GIUSEPPE (PCI) in data 19790712
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00202 presentata da FRANCESE (PCI) in data 19790918
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00229 presentata da GEREMICCA (PCI) in data 19790921
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00727 presentata da GEREMICCA (PCI) in data 19791106
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01707 presentata da VIGNOLA GIUSEPPE (PCI) in data 19791121
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00893 presentata da BELLOCCHIO (PCI) in data 19791122
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01782 presentata da GEREMICCA (PCI) in data 19791128
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00574 presentata da VIGNOLA GIUSEPPE (PCI) in data 19791213
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00582 presentata da VIGNOLA GIUSEPPE (PCI) in data 19791213
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00600 presentata da GEREMICCA (PCI) in data 19791214
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00706 presentata da FRANCESE (PCI) in data 19800123
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01638 presentata da VIGNOLA GIUSEPPE (PCI) in data 19800401
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01639 presentata da VIGNOLA GIUSEPPE (PCI) in data 19800401
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01663 presentata da GEREMICCA (PCI) in data 19800401
INTERPELLANZA 2/00430 presentata da GEREMICCA (PCI) in data 19800429
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1979
1
1980
6
1981
3
1982
4
1983
11
1984
8
1985
10
1986
8
1987
18
1988
11
1989
11
1990
13
1991
5
1992
2