Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Giorgis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Giorgis
Nasce a Torino il 12 aprile 1965
Laurea in giurisprudenza; Professore ordinario di Diritto costituzionale
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
53
Progetti di legge presentati
|
213
Atti di indirizzo e controllo
|
245
Interventi
|
8
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 19 marzo 2013 (PARTITO DEMOCRATICO )
Segretario dal 1 dicembre 2014 (PARTITO DEMOCRATICO )
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 27 marzo 2018 (PARTITO DEMOCRATICO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
12
2014
8
2015
4
2016
9
2017
7
2018
4
2019
3
2021
2
2022
4