Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Martella
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Martella
Nasce a Portogruaro (Venezia) il 27 agosto 1968
Laurea in lettere e filosofia; Dirigente di partito
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
444
Progetti di legge presentati
|
1370
Atti di indirizzo e controllo
|
100
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Capogruppo dal 7 giugno 2006 al 16 ottobre 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2001
23
2002
29
2003
40
2004
36
2005
12
2006
41
2007
10
2008
54
2009
13
2010
15
2011
16
2012
11
2013
104
2014
12
2015
8
2016
14
2017
6