Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Mazziotti Di Celso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Mazziotti Di Celso
Nasce a Roma il 31 dicembre 1966
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
52
Progetti di legge presentati
|
203
Atti di indirizzo e controllo
|
692
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Capogruppo dal 1 dicembre 2014 al 29 luglio 2015
Presidente dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Comitato permanente per i pareri
Segretario dal 28 maggio 2013 al 21 luglio 2015
Membro dal 28 maggio 2013 al 21 luglio 2015
Consiglio di giurisdizione
Membro dal 26 giugno 2013 al 22 marzo 2018
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 19 febbraio 2014 al 21 febbraio 2014
Sostituisce:
Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua
Membro dal 5 marzo 2014 al 4 luglio 2014
Sostituisce:
Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua
Membro dal 7 novembre 2014 al 21 luglio 2015
Sostituisce:
Enrico Zanetti
Conferenza dei presidenti di gruppo
Membro dal 16 luglio 2014 al 23 settembre 2015
Subentra a:
Antimo Cesaro
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
20
2014
15
2015
10
2016
4
2017
3