Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Ronchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Ronchi
Nasce a Perugia (Umbria) il 3 agosto 1955
Laurea in scienze politiche; Imprenditore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
150
Progetti di legge presentati
|
325
Atti di indirizzo e controllo
|
40
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Capogruppo dal 26 luglio 2011 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
15
2002
11
2003
11
2004
12
2005
4
2006
7
2007
7
2008
14
2009
31
2010
20
2011
13
2012
5