Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angela Francese
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angela Francese
Nasce a Napoli (Campania) il 15 settembre 1950
Impiegata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
187
Progetti di legge presentati
|
54
Interventi
|
460
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (61)
Altro firmatario (399)
Hai trovato 460 risultati
pagina
1
di 31
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00081 presentata da BOTTARI (PCI) in data 19790705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00057 presentata da ADAMO (PCI) in data 19790718
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00195 presentata da BRANCIFORTI (PCI) in data 19790723
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00199 presentata da POCHETTI (PCI) in data 19790724
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00251 presentata da CALAMINICI (PCI) in data 19790801
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00111 presentata da ZOPPETTI (PCI) in data 19790801
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00118 presentata da AMARANTE (PCI) in data 19790802
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00119 presentata da AMARANTE (PCI) in data 19790802
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00655 presentata da VAGLI (PCI) in data 19790811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00166 presentata da AMARANTE (PCI) in data 19790811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00374 presentata da VIGNOLA GIUSEPPE (PCI) in data 19790918
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00202 presentata da FRANCESE (PCI) in data 19790918
INTERPELLANZA 2/00098 presentata da POCHETTI (PCI) in data 19791017
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00334 presentata da COCCO (PCI) in data 19791018
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00635 presentata da VIGNOLA GIUSEPPE (PCI) in data 19791023
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1979
7
1980
9
1981
8
1982
8
1983
20
1984
18
1985
8
1986
7
1987
37
1988
22
1989
16
1990
14
1991
12
1992
1