Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo d'Agostino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo d'Agostino
Nasce a Regalbuto (Enna) il 21 novembre 1907
Deceduto il 5 marzo 1978
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
4
Progetti di legge presentati
|
12
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 15 giugno 1948 al 10 luglio 1951
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 10 luglio 1951 al 24 giugno 1953
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
1
1950
1