Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Gaetano Cresco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Cresco
(Angelo Gaetano Cresco)
Nasce a Verona (Veneto) il 21 settembre 1941
Operaio; sindacalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
267
Progetti di legge presentati
|
73
Interventi
|
336
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (148)
Altro firmatario (188)
Hai trovato 336 risultati
pagina
1
di 23
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00068 presentata da CRESCO (PSI) in data 19760727
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00098 presentata da BERTOLDI LUIGI (PSI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00617 presentata da CRESCO (PSI) in data 19760930
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00628 presentata da FERRARI MARTE (PSI) in data 19760930
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00119 presentata da FERRARI MARTE (PSI) in data 19761014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00246 presentata da MAGNANI NOYA (PSI) in data 19761019
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00131 presentata da CRESCO (PSI) in data 19761022
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00151 presentata da CRESCO (PSI) in data 19761028
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00180 presentata da CRESCO (PSI) in data 19761112
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00210 presentata da CACCIARI (PCI) in data 19761125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00294 presentata da CRESCO (PSI) in data 19770110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01671 presentata da CRESCO (PSI) in data 19770126
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01673 presentata da CRESCO (PSI) in data 19770126
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00323 presentata da CRESCO (PSI) in data 19770126
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00324 presentata da CRESCO (PSI) in data 19770126
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1976
7
1977
14
1978
3
1979
46
1980
19
1981
9
1983
28
1984
31
1985
20
1986
8
1987
34
1989
2
1990
5
1991
3
1992
19
1993
19