Deputati
Angelo Sanza
(Angelo Maria Sanza)
Nasce
a
Potenza
(Basilicata)
il
22 settembre 1941
Laurea in economia e commercio; dirigente d'azienda
VI Legislatura della Repubblica italiana (25.05.1972 - 04.07.1976)
- Elezioni di domenica 7 maggio 1972 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 14 maggio 1972 , con convalida del 01 agosto 1972
Eletto
nella circoscrizione POTENZA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 luglio 1976