Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Valvassori Peroni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Valvassori Peroni
Nasce a Carpiano (Milano) il 6 aprile 1870
Deceduto a Milano il 27 settembre 1931
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato, Pubblicista / Giornalista
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 7 dicembre 1931
153
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi di governo
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Bonomi
Sottosegretario: Ministero degli Affari Esteri, dal 27.08.1921 al 26.02.1922
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919