XIV Commissione igiene e sanita' pubblica
Vicepresidente
dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
Vicepresidente
dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960
Vicepresidente
dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961
Vicepresidente
dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962
Vicepresidente
dal 1 luglio 1962 al 15 maggio 1963