Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Anna Maria Serafini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Anna Maria Serafini
Nasce a Piancastagnaio (Siena) il 4 marzo 1953
Laurea in filosofia; dirigente di partito
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
199
Progetti di legge presentati
|
491
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
Organi parlamentari
X Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Membro dal 10 ottobre 1990 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Vicepresidente dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Membro dal 4 giugno 1996 al 10 ottobre 2000
Vicepresidente dal 28 luglio 1998 al 3 dicembre 1998
Commissione parlamentare per l'infanzia
Membro dal 26 maggio 1998 al 29 maggio 2001
Delegazione parlamentare italiana presso l'assemblea del consiglio d'europa
Membro dal 20 gennaio 2000 al 29 maggio 2001
IV Commissione (difesa)
Membro dal 30 maggio 2000 al 29 maggio 2001
Sostituisce:
Livia Turco
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 10 ottobre 2000 al 29 maggio 2001
XV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'infanzia
Membro dal 12 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
Presidente dal 25 ottobre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
Membro dal 4 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Vicepresidente dal 25 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1987
11
1988
8
1989
9
1990
7
1991
19
1992
31
1993
23
1994
15
1995
13
1996
33
1997
15
1998
5
1999
6
2000
4