Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Annagrazia Calabria
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Annagrazia Calabria
Nasce a New York il 6 maggio 1982
Laurea in giurisprudenza; Parlamentare
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
217
Progetti di legge presentati
|
283
Atti di indirizzo e controllo
|
146
Interventi
|
Organi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 11 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Subentra a:
Giovanni Alemanno
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 16 luglio 2008 al 16 novembre 2011
Sostituisce:
Silvio Berlusconi
Gruppo parlamentare di collaborazione italo-statunitense
Membro dal 30 gennaio 2010 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di atti del governo
Membro dal 26 marzo 2013 al 7 maggio 2013
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 7 maggio 2013 al 21 novembre 2013
Membro dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Comitato permanente per i pareri
Membro dal 28 maggio 2013 al 21 novembre 2013
Membro dal 22 luglio 2015 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
Membro dal 19 luglio 2013 al 22 marzo 2018
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 21 novembre 2013 al 21 luglio 2015
Capogruppo dal 28 novembre 2013 al 21 luglio 2015
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo
Membro dal 18 settembre 2017 al 22 marzo 2018
Subentra a:
Lorena Milanato
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Vicepresidente dal 21 giugno 2018 al 28 luglio 2020
Membro dal 21 giugno 2018 al 12 ottobre 2022
Vicepresidente dal 29 luglio 2020 al 12 ottobre 2022
Capogruppo dal 17 giugno 2021 al 27 luglio 2021
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «il forteto»
Membro dal 1 agosto 2019 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2008
48
2009
46
2010
35
2011
17
2012
14
2013
3
2014
3
2015
6
2016
2
2017
4
2018
18
2019
5
2020
5
2021
10
2022
1