Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Anselmo Martoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Anselmo Martoni
Nasce a Conselice (Ravenna) il 19 agosto 1921
Deceduto il 27 giugno 2002
Licenza media inferiore; sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
56
Progetti di legge presentati
|
98
Interventi
|
7
Incarichi di governo
IV Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Moro
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (08.12.1963-22.07.1964)
II Governo Moro
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (25.07.1964-23.02.1966)
III Governo Moro
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (26.02.1966-24.06.1968)
V Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Rumor
Sottosegretario di Stato alle Finanze (14.12.1968-05.08.1969)
III Governo Rumor
Sottosegretario di Stato all'Agricoltura e Foreste (02.04.1970-06.08.1970)
VI Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici (30.06.1972-02.02.1973)
VIII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Forlani
Sottosegretario di Stato all'Agricoltura e Foreste (21.10.1980-28.06.1981)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1953
3
1954
7
1955
5
1956
2
1957
7
1958
8
1959
4
1960
6
1961
2
1962
4
1963
3
1968
2
1970
2
1972
1