Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonello Trombadori
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonello Trombadori
Nasce a Roma (Lazio) il 10 giugno 1917
Deceduto il 18 gennaio 1993
Laurea in lettere; giornalista.
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
40
Progetti di legge presentati
|
153
Atti di indirizzo e controllo
|
18
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 9 luglio 1968 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 25 maggio 1972 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
2
1969
4
1970
4
1971
7
1972
5
1973
6
1974
1
1975
2
1976
2
1977
1
1978
1
1979
1
1981
1
1982
1
1983
2