Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonino Bosco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonino Bosco
Nasce a Agrigento il 14 marzo 1979
Diploma di liceo classico; Imprenditore del settore turistico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
28
Progetti di legge presentati
|
166
Atti di indirizzo e controllo
|
20
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Segretario dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015
Segretario dal 21 luglio 2015 al 22 marzo 2018
XIII Commissione (agricoltura)
Capogruppo dal 28 novembre 2013 al 21 febbraio 2014
Capogruppo dal 3 marzo 2014 al 16 ottobre 2014
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2013
4
2014
6
2015
8
2016
8
2017
2