Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonino Di Pisa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonino Di Pisa
Nasce a Misilmeri (Palermo) nel 1842
Deceduto a Palermo nel luglio 1919
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 18 luglio 1919
51
Interventi e citazioni
|
4
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
XIV Legislatura del Regno d'Italia
Costituzione del Comune di Villarosa in mandamento (iniziativa Parlamentare) -
C.50
, 30 aprile 1881
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Costituzione del comune di Villarosa in mandamento" (iniziativa Parlamentare) -
C.198
,
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
XV Legislatura del Regno d'Italia
Costituzione del comune di Villarosa in mandamento (iniziativa Parlamentare) -
C.19
, 14 marzo 1883
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Costituzione in mandamento del Comune di Villarosa" (iniziativa Parlamentare) -
C.161
, 12 dicembre 1883
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
Progetti di legge presentati
1881
1
1883
2