Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonino Di Pisa
/
XII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonino Di Pisa
Nasce a Misilmeri (Palermo) nel 1842
Deceduto a Palermo nel luglio 1919
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 18 luglio 1919
XII Legislatura del Regno d'Italia (23.11.1874 - 03.10.1876)
13
Interventi e citazioni
XII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione 1
Si riferisce sulla sua elezione che è convalidata
pp. 543
svolge qualche considerazione sulla costruzione delle ferrovie calabro - sicule
pp. 2037
propone un emendamento al progetto per modificazioni al Codice di procedura penale
pp. 3276
pp. 3277
pp. 8289
osservazioni intorno al progetto sul notariato
pp. 3825
pp. 3826
pp. 3827
pp. 3834
parla sul capitolo 29 del bilancio di pubblica istruzione pel 1875 ( Sussidi all'istruzione primaria )
pp. 3852
pp. 3853
sul progetto per prorogare al Governo la facoltà di riunire piccoli comuni
pp. 3862
pp. 3863
svolge un ordine del giorno contro il progetto per provvedimenti di pubblica sicurezza
pp. 4282
osservazioni sul capitolo 54 dello stato di prima previsione delle finanze pel 1876 ( Contenzioso finanziario)
pp. 5000
pp. 5003
pp. 5008
Sessione 2
Osservazioni intorno al capitolo Biblioteche , del bilancio definitivo dell'istruzione pubblica pel 1876
pp. 910
presenta la relazione sul progetto per lavori nel porto di Palermo
pp. 1183
parla sul medesimo
pp. 1184
sul capitolo Tabacchi , del bilancio definitivo dell'entrata del 1876
pp. 1547
pp. 1548
nell'interpellanza Di Rudinì riguardo al tracciato della ferrovia Palermo - Catania
pp. 1689
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890