Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonino Foti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonino Foti
Nasce a Reggio Di Calabria (Calabria) il 8 luglio 1958
Laurea in giurisprudenza; Consulente di direzione
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
185
Progetti di legge presentati
|
306
Atti di indirizzo e controllo
|
128
Interventi
|
Organi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 21 maggio 2008 al 30 giugno 2009
Sostituisce:
Paolo Romani
Membro dal 30 giugno 2009 al 4 ottobre 2010
Sostituisce:
Paolo Romani
Membro dal 4 ottobre 2010 al 16 novembre 2011
Sostituisce:
Paolo Romani
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2008
78
2009
50
2010
26
2011
21
2012
10