Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Attili
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Attili
Nasce a Tagliacozzo (L'Aquila) il 1 ottobre 1948
Laurea in filosofia; insegnante
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
182
Progetti di legge presentati
|
482
Atti di indirizzo e controllo
|
31
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
Membro dal 15 maggio 1996 (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO )
Membro dal 24 febbraio 1998 (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO )
XV Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO
Membro dal 3 maggio 2006 (PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO )
SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO
Membro dal 16 maggio 2007 (SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1996
39
1997
29
1998
23
1999
14
2000
17
2006
26
2007
32
2008
2