Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Bernieri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Bernieri
Nasce a Lucca (Toscana) il 8 maggio 1917
Deceduto il 11 febbraio 1990
Impiegato.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
2
Incarichi parlamentari
25
Progetti di legge presentati
65
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1949
2
1951
8
1953
2
1954
4
1955
3
1956
2
1957
3
1958
1