Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Cavalli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Cavalli
Nasce a Bergamo (Lombardia) il 12 settembre 1889
Deceduto il 20 dicembre 1965
Laurea in giurisprudenza e lettere; avvocato, dottore commercialista, insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
11
Progetti di legge presentati
|
52
Interventi
|
3
Incarichi di governo
Assemblea Costituente
III Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato all'Industria e Commercio (06.02.1947-31.05.1947)
con delega al Commercio (06.02.1947)
IV Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato all'Industria e Commercio (12.09.1947-23.05.1948)
I Legislatura della Repubblica italiana
V Governo De Gasperi
Sottosegretario di Stato all'Industria, Commercio e Artigianato (27.05.1948-27.01.1950)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1951
1
1952
2
1953
1
1955
2
1956
2
1957
2
1958
1