Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio d'Arco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio d'Arco
Nasce a Milano il 1 agosto 1848
Deceduto a Mantova il 7 maggio 1917
Conte; Laurea in Giurisprudenza
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 20 giugno 1917
1
Incarichi di governo
|
2
Progetti di legge presentati
|
33
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XV Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
Membro dal 29 novembre 1882 al 27 aprile 1886
XVII Legislatura del Regno d'Italia
Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi
Membro dal 18 dicembre 1890 al 6 febbraio 1891
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
Progetti di legge presentati
1880
1