Deputati
Antonio Del Pennino
Nasce
a
Milano
(Lombardia)
il
12 settembre 1939
Laurea in giurisprudenza
VI Legislatura della Repubblica italiana (25.05.1972 - 04.07.1976)
- Elezioni di domenica 7 maggio 1972 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 25 maggio 1972 , con convalida del 29 novembre 1972
Eletto
nella circoscrizione MILANO
con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 04 luglio 1976