Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Gava
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Gava
Nasce a Castellammare Di Stabia (Napoli) il 30 luglio 1930
Laurea in giurisprudenza; avvocato, giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
214
Progetti di legge presentati
|
61
Atti di indirizzo e controllo
|
85
Interventi
|
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
Gava Antonio
La riforma del bilancio dello Stato
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza. - 63 (1989), n. 7-8, p. 791-803 ; n. 9-10, p. 997-1011; n. 11-12, p. 1169-1185
E30 - Legge di bilancio, controllo e indirizzo economico-finanziario
Gava Antonio
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1972
9
1973
7
1974
6
1975
1
1976
5
1977
11
1978
8
1979
4
1981
2
1982
2
1983
4
1984
6
1985
4
1986
4
1987
31
1988
34
1989
42
1990
27
1991
7