Deputati
Antonio Magnabosco
Nasce
a
Vicenza
(Veneto)
il
14 settembre 1937
Licenza media superiore; libero professionista
XI Legislatura della Repubblica italiana (23.04.1992 - 14.04.1994)
- Elezioni di domenica 5 aprile 1992 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 17 aprile 1992 , con convalida del 02 dicembre 1992
Eletto
nella circoscrizione VERONA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 aprile 1994