Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Martusciello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Martusciello
Nasce a Napoli (Campania) il 31 marzo 1962
Laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; dirigente d'azienda
Gruppi
|
4
Incarichi di governo
|
82
Progetti di legge presentati
|
439
Atti di indirizzo e controllo
|
7
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 25 maggio 1994 al 17 gennaio 1995
Sostituisce:
Ilario Floresta
Membro dal 2 febbraio 1995 al 8 maggio 1996
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 25 maggio 1994 al 2 febbraio 1995
Commissione speciale per il riordino del settore radiotelevisivo
Membro dal 1 marzo 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 4 giugno 1996 al 22 ottobre 1996
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 22 ottobre 1996 al 4 novembre 1997
Membro dal 8 gennaio 1998 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 26 novembre 1996 al 29 maggio 2001
VI Commissione (finanze)
Membro dal 4 novembre 1997 al 8 gennaio 1998
XIV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1994
12
1995
12
1996
4
1997
12
1998
9
1999
11
2001
3
2006
2
2007
17