Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Montanti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Montanti
Nasce a Altofonte (Palermo) il 2 agosto 1928
Deceduto il 7 marzo 1983
Licenza media superiore; impiegato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
46
Progetti di legge presentati
|
38
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Segretario dal 23 gennaio 1969 al 24 maggio 1972
Ufficio di presidenza
Segretario dal 22 maggio 1969 al 24 maggio 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
5
1964
11
1965
4
1966
6
1967
6
1968
6
1969
6
1970
2