Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Rubbi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Rubbi
Nasce a Argenta (Ferrara) il 4 luglio 1932
Agricoltore
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
28
Progetti di legge presentati
|
361
Atti di indirizzo e controllo
|
29
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri, emigrazione
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Rappresentanza italiana all'assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 6 ottobre 1976 al 19 giugno 1979
Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti da emanare in esecuzione dei trattati di lussemburgo del 21 e 22 aprile 1970
Membro dal 8 giugno 1977 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Membri dell’assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 19 dicembre 1979 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Membri dell’assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 15 marzo 1984 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Vicepresidente dal 10 ottobre 1990 al 15 ottobre 1991
Vicepresidente dal 16 ottobre 1991 al 22 aprile 1992
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 22 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
Delegazione parlamentare italiana alla csce
Membro dal 10 dicembre 1991 al 22 aprile 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1977
1
1978
1
1979
1
1980
1
1982
1
1983
3
1984
3
1985
2
1987
6
1988
3
1990
1
1991
5