Nasce
a
Aversa
(Caserta)
il
24 gennaio 1927 Deceduto il 4 settembre 2000
laurea in ingegneria elettrica;docente uiniversitario, ordinario diteoria dei sistemi
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Presidente dal 10 agosto 1996 al 27 luglio 1998
Membro dal 10 agosto 1996 al 4 settembre 2000
Presidente dal 28 luglio 1998 al 4 settembre 2000