Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Venditti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Venditti
Nasce a Cerreto Sannita (Benevento) il 12 maggio 1858
Deceduto a Napoli il 14 febbraio 1932
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
2
Progetti di legge presentati
|
19
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Giunta per le elezioni
Membro dal 10 dicembre 1919 al 7 aprile 1921
Giunta generale del bilancio e dei conti consuntivi
Membro dal 1 luglio 1920 al 7 aprile 1921
XXVI Legislatura del Regno d'Italia
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra
Membro dal 31 luglio 1920 al 10 dicembre 1923
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra
Membro dal 31 luglio 1920 al 7 aprile 1921
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921