Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Archimede Taverna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Archimede Taverna
Nasce a San Giorgio Di Nogaro (Udine) il 3 settembre 1896
Deceduto il 19 luglio 1969
Licenza media superiore; industriale.
Gruppi
|
27
Progetti di legge presentati
|
69
Interventi
|
Organi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge aventi per oggetto la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani
Membro dal 18 maggio 1965 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge relativi alle zone depresse del centro nord
Membro dal 20 giugno 1966 al 4 giugno 1968
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti
Membro dal 30 giugno 1966 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n. 4797 "conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968"
Membro dal 29 gennaio 1968 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
3
1965
9
1966
6
1967
5
1968
1