Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Arduino Agnelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Arduino Agnelli
2
Incarichi parlamentari
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
X Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 23 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti per la determinazione dell'onere relativo ai regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai sensi dell'articolo 189 del trattato istitutivo della cee
Membro dal 23 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione parlamentare italiana all'assemblea della csce
Vicepresidente dal 30 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Membro dal 30 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 7 settembre 1992 al 14 aprile 1994
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 4 novembre 1992 al 14 aprile 1994
Vicepresidente dal 25 novembre 1992 al 14 aprile 1994
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di schengen
Membro dal 25 novembre 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994